Español
Basic Math Decoded
 

Ejemplo de Basic Math Decoded

Basic Math Decoded
Versión: 1.20
Precio: Gratuito
Versión descargable: Versión completa
Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8
Tamaño: 4.48 MB (4594 KB)
descargar

paypal

Si Basic Math Decoded le ha sido útil, una donación sería muy apreciada, pues nos ayudaría a mantener y mejorar Basic Math Decoded. La cantidad a donar es a su elección. Haga click en el botón 'Donar' para usar PayPal y donar con tarjeta de crédito o débito. Ni siquiera necesita una cuenta PayPal! Tenga en cuenta que las donaciones no son deductibles de impuestos. Gracias.

Este ejemplo ha sido tomado directamente de la solución dada por Basic Math Decoded al problema formulado.
 
65984 × 736
 
Coloca un número a continuación de otro con el símbolo de multiplicación entre ellos. Traza una línea debajo de los números.
 
 65984×736
 
Multiplica el número 65984 por el dígito 7 y coloca el resultado debajo de la línea. Escribe el resultado de tal manera que la última cifra esté alineada con el dígito que se multiplica del segundo número.
Hay 2 espacios en blanco hasta la última columna del segundo número; esto es debido a que se está realmente multiplicando el número por 700, que es lo mismo que multiplicar por 7 y por 100. Algunos libros sugieren escribir los ceros en lugar de dejar espacios en blanco, pero el resultado es el mismo cuando al final se suman todas las multiplicaciones parciales.
 
Multiplica los dígitos 7 y 4 (7 × 4 = 28).
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 2 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 8 debajo de la línea.
 
    2     
 65984×736
       8  
 
Multiplica los dígitos 7 y 8 (7 × 8 = 56). Suma el 2 a la respuesta, obteniendo 58.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 5 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 8 debajo de la línea a la izquierda de los otros dígitos.
 
   52     
 6598736
      88  
 
Multiplica los dígitos 7 y 9 (7 × 9 = 63). Suma el 5 a la respuesta, obteniendo 68.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 6 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 8 debajo de la línea a la izquierda de los otros dígitos.
 
  652     
 65984×736
     888  
 
Multiplica los dígitos 7 y 5 (7 × 5 = 35). Suma el 6 a la respuesta, obteniendo 41.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 4 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 1 debajo de la línea a la izquierda de los otros dígitos.
 
 4652     
 65984×736
    1888  
 
Multiplica los dígitos 7 y 6 (7 × 6 = 42). Suma el 4 a la respuesta, obteniendo 46.
Este número es mayor que 9, pero no hay más columnas, por lo tanto, coloca el resultado debajo de la línea a la izquierda de los otros dígitos.
 
 4652     
 65984×736
  461888  
 
Multiplica el número 65984 por el dígito 3 y coloca el resultado en una nueva fila debajo de la última, moviéndose un lugar a la derecha.
Esto es debido a que se está realmente multiplicando el número 65984 por 30, que es lo mismo que multiplicar por 3 y por 10, la potencia de diez inmediatamente inferior a la utilizada en la multiplicación anterior.
 
Multiplica los dígitos 3 y 4 (3 × 4 = 12).
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 1 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 2 debajo de la línea en la fila correspondiente.
 
    1     
 65984×736
  461888
        2
 
Multiplica los dígitos 3 y 8 (3 × 8 = 24). Suma el 1 a la respuesta, obteniendo 25.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 2 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 5 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
   21     
 65984×736
  461888
       52
 
Multiplica los dígitos 3 y 9 (3 × 9 = 27). Suma el 2 a la respuesta, obteniendo 29.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 2 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 9 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
  221     
 65984×736
  461888
      952
 
Multiplica los dígitos 3 y 5 (3 × 5 = 15). Suma el 2 a la respuesta, obteniendo 17.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 1 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 7 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
 1221     
 65984×736
  461888
     7952
 
Multiplica los dígitos 3 y 6 (3 × 6 = 18). Suma el 1 a la respuesta, obteniendo 19.
Este número es mayor que 9, pero no hay más columnas, por lo tanto, coloca el resultado debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
 1221     
 65984×736
  461888
   197952
 
Multiplica el número 65984 por el dígito 6 y coloca el resultado en una nueva fila debajo de la última, moviéndose un lugar a la derecha.
Esto es debido a que se está realmente multiplicando el número por la unidad, y en la multiplicación anterior se estaba multiplicando por las decenas.
 
Multiplica los dígitos 6 y 4 (6 × 4 = 24).
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 2 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 4 debajo de la línea en la fila correspondiente.
 
    2     
 65984×736
  461888
   197952
         4
 
Multiplica los dígitos 6 y 8 (6 × 8 = 48). Suma el 2 a la respuesta, obteniendo 50.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 5 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 0 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
   52     
 65984×736
  461888
   197952
        04
 
Multiplica los dígitos 6 y 9 (6 × 9 = 54). Suma el 5 a la respuesta, obteniendo 59.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 5 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 9 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
  552     
 65984×736
  461888
   197952
       904
 
Multiplica los dígitos 6 y 5 (6 × 5 = 30). Suma el 5 a la respuesta, obteniendo 35.
Este número es mayor que 9, por lo tanto, coloca el 3 arriba de la columna de la izquierda para ser sumado en el próximo paso y coloca el 5 debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
 3552     
 65984×736
  461888
   197952
      5904
 
Multiplica los dígitos 6 y 6 (6 × 6 = 36). Suma el 3 a la respuesta, obteniendo 39.
Este número es mayor que 9, pero no hay más columnas, por lo tanto, coloca el resultado debajo de la línea en la fila correspondiente, y a la izquierda de los otros dígitos.
 
 3552     
 65984×736
  461888
   197952
    395904
 
Respuesta final
 
Adiciona todas las filas y escribe la respuesta.
 
 65984×736
  461888
   197952
    395904
  48564224
 
© Nibcode Solutions. Todos los derechos reservados.